序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王大锋 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯朗
|
|
2 |
王大锋
|
|
3 |
范爽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
固安县子时餐饮服务有限公司第一分公司
|
侯朗 | 2019-09-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-11 | 法定代表人变更 |
王大锋
|
候朗
|
2 | 2018-09-11 | 联络员备案 |
王大锋 *** 备案手机:***
|
候朗 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
候朗
|
4 | 2018-09-11 | 章程备案 |
无
|
2018-09-11修改后的章程
|
5 | 2017-09-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-11章程修正案
|
6 | 2017-09-30 | 住所变更 |
河北省廊坊市固安县固安镇东坨头村
|
河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧(创业大厦)
|
7 | 2016-08-18 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
200.0000万人民币( + 1900% )
|
8 | 2016-08-18 | 投资人(股权)变更 |
王大锋;
|
王大锋;
|
9 | 2016-08-18 | 股东(****起人)认缴出资额 |
王大锋 出资 10万人民币;
|
王大锋 出资 200万人民币;
|
10 | 2016-08-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-12章程修正案
|