序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张翠红 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张翠红
|
|
2 |
杨纯瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 地址变更 |
河北省廊坊市永清县曹家务乡贾八里庄村210号
|
河北省廊坊市永清县龙虎庄乡东龙虎庄村(永龙印刷院内)
|
2 | 2021-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-09-15第一章 第三条
|
3 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张素贤 [退出]
|
张翠红 [新增]
|
4 | 2020-05-18 | 法定代表人变更 |
张素贤
|
张翠红
|
5 | 2020-05-18 | 地址变更 |
河北省廊坊市永清县龙虎庄乡前刘官营村东侧
|
河北省廊坊市永清县曹家务乡贾八里庄村210号
|
6 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
关振川 [退出]
|
杨纯瑞 [新增]
|
7 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
张素贤 *** 备案手机:***
|
张翠红 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-05-18 | 章程备案 |
无
|
2020-04-23新章程
|
9 | 2020-05-18 | 投资人(股权)变更 |
张素贤 出资 300万人民币; [退出]
|
张翠红 出资 300万人民币; [新增]
|