序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廊坊建驰房地产开****有限公司 | 765.0万人民币 | |
2 | 宋继伟 | 435.0万人民币 | |
3 | 宋继丰 | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
申张勇
|
|
2 |
宋继丰
|
|
3 |
宋继伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 经营期限 |
2011年2月25日 至 2021年2月24日
|
2011年2月25日 至 2051年2月24日
|
2 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
宋继丰
|
申张勇
|
3 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
申张勇
|
4 | 2015-12-18 | 注册资本(金)变更 |
1500万人民币
|
3000.0000万人民币( + 100% )
|
5 | 2015-12-18 | 财务负责人 |
|
高维娥
|
6 | 2011-10-28 | 注册资本变更 |
1500.0
|
1500.0000
|
7 | 2011-10-28 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,宋继伟 ,1200.0,***,宋继丰,300.0
|
法人股东:***,廊坊建驰房地产开****有限公司,765.0( - 36.25% ),自然人股东:***,宋继丰,300.0,***,宋继伟 ,1200.0
|
8 | 2011-10-28 | 名称变更 |
大城县兴民砼有限公司
|
大城县建驰商砼有限公司
|
9 | 2011-10-28 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1190
|