序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马长英 | 64.51613% | 100.0万人民币 |
2 | 王千月 | 35.48387% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马长英
|
|
2 |
王千星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王千星 [退出]
|
王磊 [新增]
|
2 | 2022-08-19 | 章程备案 |
无
|
2022-08-08新章程
|
3 | 2022-08-19 | 投资人(股权)变更 |
王千月 出资 55万人民币; [退出]马长英 出资 100万人民币;
|
马长英 出资 150( + 50% )万人民币;王磊 出资 5万人民币; [新增]
|
4 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王千月 [退出]
|
马长英 [新增]
|
5 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马长英 [退出]
|
王千星 [新增]
|
6 | 2022-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-06-29第七章 第十八条 第十九条
|
7 | 2022-07-04 | 法定代表人变更 |
王千月
|
马长英
|
8 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈文静 [退出]
|
马长英 [新增]
|
9 | 2020-10-12 | 章程备案 |
无
|
2020-10-10新章程
|
10 | 2020-10-12 | 投资人(股权)变更 |
王千月 出资 55万人民币;陈文静 出资 50万人民币; [退出]张亚涛 出资 50万人民币; [退出]
|
王千月 出资 55万人民币;马长英 出资 100万人民币; [新增]
|