序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李园园 | 100% | 3071.400000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李园园
|
|
2 |
刘伟伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
霸州市奥诚混凝土有限公司固安分公司
|
李园园 | 2021-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 财务负责人 |
李宁 ***
|
李园园 ***
|
2 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟 [退出]
|
刘伟伟 [新增]
|
3 | 2020-06-18 | 投资人(股权)变更 |
李宁 出资 780万人民币; [退出]李园园 出资 2291.4万人民币;
|
李园园 出资 3071.4( + 34.04032% )万人民币;
|
4 | 2020-06-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
李伟 *** 备案手机:***
|
李园园 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-25 | 其他事项备案 |
李宁 出资 780万人民币;李园园 出资 1820万人民币;
|
李宁 出资 780万人民币;李园园 出资 2291.4万人民币;
|
7 | 2019-04-25 | 注册资本变更 |
2600万人民币
|
3071.400000万人民币( + 18.13077% )
|
8 | 2018-04-20 | 经营范围变更 |
生产销售沥青混凝土、商品混凝土、水泥稳定碎石、级配碎石、二灰稳定碎石,机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产销售沥青混凝土、商品混凝土、水泥稳定碎石、级配碎石、二灰稳定碎石、水泥承插管,机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宁 [退出]
|
李园园 [新增]
|
10 | 2017-12-19 | 经理备案 |
李宁 [退出]
|
李园园 [新增]
|