序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李燕 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-05 | 财务负责人 |
余修亮 ***
|
李燕 ***
|
2 | 2019-08-05 | 联络员备案 |
余修亮 *** 备案手机:***
|
李燕 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-08-05 | 投资人(股权)变更 |
余修亮 出资 1200万人民币; [退出]
|
李燕 出资 1200万人民币; [新增]
|
4 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余修亮 [退出]
|
李燕 [新增]
|
5 | 2019-08-05 | 法定代表人变更 |
余修亮
|
李燕
|
6 | 2017-09-27 | 经营期限 |
2014-07-22 至 2044-07-21
|
长期
|
7 | 2017-09-27 | 注册资本(金)变更 |
680万人民币
|
1200.000000万人民币( + 76.47059% )
|
8 | 2017-09-27 | 投资人(股权内部转让)备案 |
余修亮 出资 680万人民币;
|
余修亮 出资 1200( + 76.47059% )万人民币;
|
9 | 2017-09-27 | 住所变更 |
河北香河环保产业园区黄院村东
|
河北省廊坊市香河县安头屯镇安三村
|
10 | 2017-09-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
余修亮 备案手机:*****
|