序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘书磊 | 76% | 38.0万人民币 |
2 | 宋瑞洋 | 24% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘书磊
|
|
2 |
宋瑞洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊市山香文化传播有限公司霸州分公司
|
任方圆 | 2021-07-22 |
2 |
廊坊市山香文化传播有限公司大城县分公司
|
王翔 | 2021-06-03 |
3 |
廊坊市山香文化传播有限公司安次区分公司
|
王翔 | 2021-01-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 法定代表人变更 |
王树磊
|
刘书磊
|
2 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树磊 [退出]
|
刘书磊 [新增]
|
3 | 2020-10-12 | 联络员备案 |
王树磊 *** 备案手机:***
|
刘书磊 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-10-12 | 投资人(股权)变更 |
王树磊 出资 26万人民币; [退出]刘书磊 出资 12万人民币;宋瑞洋 出资 12万人民币;
|
刘书磊 出资 38( + 216.66667% )万人民币;宋瑞洋 出资 12万人民币;
|
5 | 2019-11-27 | 地址变更 |
廊坊市广阳区浙商广场1-2-2013
|
廊坊市广阳区浙商广场1-1-1507
|