序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田自满 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王飞
|
|
2 |
田毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
王蕊
|
王飞
|
2 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王蕊 [退出]
|
王飞 [新增]
|
3 | 2021-10-20 | 联络员备案 |
田自满 *** 备案手机:***
|
王飞 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王飞 [退出]
|
王蕊 [新增]
|
5 | 2021-04-27 | 法定代表人变更 |
王飞
|
王蕊
|
6 | 2021-04-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-23执行董事
|
7 | 2020-12-11 | 法定代表人变更 |
田自满
|
王飞
|
8 | 2020-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|