序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 6891.700000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨胜奎
|
|
2 |
王秀海
|
|
3 |
王倩
|
|
4 |
芦东颖
|
|
5 |
王洪义
|
|
6 |
王静
|
|
7 |
宋长青
|
|
8 |
杨金秀
|
|
9 |
李汉杰
|
|
10 |
贾景文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊交通运输集团有限公司定制客运分公司
|
李克亮 | 2021-07-16 |
2 |
廊坊交通运输集团有限公司北三县定制客运分公司
|
张爱宝 | 2021-07-12 |
3 |
廊坊交通运输集团有限公司广阳分公司
|
李克亮 | 2018-07-25 |
4 |
廊坊交通运输集团有限公司广告分公司
|
宋长青 | 2013-09-22 |
5 |
廊坊交通运输集团有限公司廊坊客运总站
|
王树岭 | 2010-01-28 |
6 |
廊坊交通运输集团有限公司天津货运分公司
|
何强 | 2009-10-28 |
7 |
廊坊交通运输集团有限公司集装箱分公司
|
刘振营 | 2009-07-26 |
8 |
廊坊市华昊运输集团有限公司公共汽车分公司
|
梁军 | 2009-07-16 |
9 |
廊坊交通运输集团有限公司开****区分公司
|
李景艳 | 2009-07-09 |
10 |
廊坊市华昊运输集团有限公司开****区汽车维修中心
|
唐树春 | 2009-07-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-21第五章第二十三条公司设立董事会,对廊坊市国资委负责。公司设董事会由五名董事组成。其中四名董事按照有关规定,由廊坊市国资委委派;一名职工董事由公司职工代表大会选举产生。公司党委书记、未兼任工会主席的党委副书记、纪委书记、公司高级管理人员和财务、人力资源部门负责人不得担任职工董事。修改为第五章第二十三条公司设立董事会,对廊坊市国资委负责。董事会由5名董事组成。董事会成员包括职工董事1名,由职工代表大会选举产生;外部董事3名,由廊坊市国资委委派,外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。公司党委书记、未兼任工会主席的党委副书记、纪委书记、公司高级管理人员和财务、人力资源部门负责人不得担任职工董事。
|
2 | 2020-10-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-15章程修正案
|
3 | 2020-10-16 | 投资人(股权)变更 |
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 6391.7万人民币;
|
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 6891.7( + 7.82264% )万人民币;
|
4 | 2020-10-16 | 注册资本变更 |
6391.7万人民币
|
6891.700000万人民币( + 7.82264% )
|
5 | 2019-12-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-24修正经营范围
|
6 | 2019-12-27 | 经营范围变更 |
县内班车客运、县内包车客运、县际班车客运、县际包车客运;市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运;普通货运、客运站经营、货运站经营;普通机动车驾驶员培训综合类(C1、B2);代理人身意外伤害保险;商品的进出口业务(需国家前置审批商品除外);新能源电动车充电服务;以下项目由分支机构经营:销售汽车、汽车配件、载重汽车;住宿;零售汽油、柴油、润滑油;城市公共汽车营运;客运出租;集装箱中转站经营;货运代理;零担运输;零售食品、饮料,工艺美术品(象牙及其制品除外);房屋租赁、场地租赁;仓储;代收水电费;设计、制作、****布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
县内班车客运、县内包车客运、县际班车客运、县际包车客运;市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运;普通货运、客运站经营、货运站经营;普通机动车驾驶员培训综合类(C1、B2);代理人身意外伤害保险;商品的进出口业务(需国家前置审批商品除外);新能源电动车充电服务;以下项目由分支机构经营:销售汽车、汽车配件、载重汽车;住宿;零售汽油、柴油、润滑油;城市公共汽车营运;客运出租;集装箱中转站经营;货运代理;零担运输;零售食品、饮料,工艺美术品(象牙及其制品除外);房屋租赁、场地租赁;停车场管理服务;网络预约出租汽车服务;仓储;代收水电费;设计、制作、****布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-11-05 | 投资人(股权)变更 |
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 6031.7万人民币;
|
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 出资 6391.7( + 5.96847% )万人民币;
|
8 | 2019-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-28修正注册资本、股东出资
|
9 | 2019-11-05 | 注册资本变更 |
6031.7万人民币
|
6391.700000万人民币( + 5.96847% )
|
10 | 2019-08-13 | 法定代表人变更 |
刘建平
|
杨胜奎
|