序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周桂琼 | 51.5% | 515.0万人民币 |
2 | 曾宗权 | 48.5% | 485.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾宗权
|
|
2 |
周桂琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
曾宗权 *** 备案手机:***
|
徐永增 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-12 | 财务负责人 |
王同泽 ***
|
徐永增 ***
|
3 | 2018-08-20 | 投资人(股权)变更 |
向安辉 出资 10万人民币; [退出]曾宗权 出资 485万人民币;李同贵 出资 5万人民币; [退出]周桂琼 出资 500万人民币;
|
曾宗权 出资 485万人民币;周桂琼 出资 515( + 3% )万人民币;
|
4 | 2018-08-20 | 财务负责人 |
周桂琼 ***
|
王同泽 ***
|
5 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向安辉 [退出]
|
周桂琼 [新增]
|
6 | 2018-01-25 | 住所变更 |
廊坊市广阳区凯创大厦第1幢1单元4层1-409号房
|
廊坊市广阳区天利得益商务一期1-1-1621
|
7 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
曾宗权
|
8 | 2017-06-08 | 经营范围变更 |
建筑模板和铝合金板的技术开****、设计、销售、租赁及安装施工;销售:建筑材料、金属材料;销售、租赁建筑工程设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑模板和铝合金板的技术开****、设计、销售、租赁及安装施工;模板脚手架专业承包;销售:建筑材料、金属材料;销售、租赁建筑工程设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-08 | 经理备案 |
|
曾宗权 [新增]
|
10 | 2017-06-08 | 法定代表人变更 |
李同贵
|
曾宗权
|