序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢宏祥 | 64% | 645.12万人民币 |
2 | 卢欣 | 35% | 352.8万人民币 |
3 | 赵剑 | 1% | 10.08万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢欣
|
|
2 |
赵剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 投资人(股权)变更 |
赵剑 出资 10.08万人民币;卢宏祥 出资 997.92万人民币;
|
赵剑 出资 10.08万人民币;卢宏祥 出资 645.12( - 35.35354% )万人民币;卢欣 出资 352.8万人民币; [新增]
|
2 | 2021-11-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
赵剑;卢宏祥;
|
赵剑;卢宏祥;卢欣; [新增]
|
3 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢宏祥 [退出]
|
卢欣 [新增]
|
4 | 2021-05-21 | 法定代表人变更 |
卢宏祥
|
卢欣
|
5 | 2019-10-18 | 法定代表人变更 |
詹庆红
|
卢宏祥
|
6 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
詹庆红 [退出]
|
卢宏祥 [新增]
|
7 | 2019-04-30 | 法定代表人变更 |
王殿卫
|
詹庆红
|
8 | 2019-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王殿卫 [退出]
|
詹庆红 [新增]
|
9 | 2017-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢宏祥 [退出]
|
王殿卫 [新增]
|
10 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
卢宏祥 备案手机:*****
|
王殿卫 备案手机:*****
|