序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙兆森 | 40% | 40万人民币 |
2 | 范小仙 | 30% | 30万人民币 |
3 | 刘伯芝 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范小仙
|
|
2 |
孙兆森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:范小仙;成员:范小仙;成员:刘伯芝;成员:孙兆森;
|
2 | 2018-02-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:范小仙;成员:范小仙;成员:刘伯芝;成员:孙兆森;
|
3 | 2017-12-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
胡宝琴 备案手机:*****
|
4 | 2017-12-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年11月8日 至 2017年11月7日
|
2007年11月8日 至 2027年11月7日
|
5 | 2017-12-08 | 财务负责人 |
|
胡宝琴
|