序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王顺心 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王顺心
|
|
2 |
王慧芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-27 | 经营期限 |
2008年12月3日 至 2018年12月2日
|
2008年12月3日 至 2038年12月2日
|
2 | 2017-05-26 | 法定代表人变更 |
李建国
|
王顺心
|
3 | 2017-05-26 | 投资人(股权)变更 |
李建国 出资 50万人民币; [退出]
|
王顺心 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2015-09-15 | 投资人(股权)变更 |
李法河 出资 50万人民币; [退出]
|
李建国 出资 50万人民币; [新增]
|
5 | 2015-09-15 | 法定代表人变更 |
李法河
|
李建国
|
6 | 2015-07-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2015-07-10 | 法定代表人变更 |
李国年
|
李法河
|
8 | 2015-07-10 | 投资人(股权)变更 |
李国年 出资 20万人民币; [退出]张大粉 出资 10万人民币; [退出]
|
李法河 出资 50万人民币; [新增]
|
9 | 2014-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王慧芳 [退出]
|
张大粉 [新增]
|
10 | 2014-11-13 | 法定代表人变更 |
李建国
|
李国年
|