序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李恩中 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 李建 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 薛振 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于令伟
|
|
2 |
李恩中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
薛振;李恩忠; [退出]李建;
|
薛振;李恩中; [新增]李建;
|
2 | 2021-06-24 | 法定代表人变更 |
薛振
|
于令伟
|
3 | 2015-05-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-05-26~2015-05-25
|
2005-05-26~2025-05-25
|
4 | 2009-05-11 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李建,50.0,***6321,李恩忠,100.0,***9323,薛震,50.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李建,50.0,***6321,李恩忠,100.0,***9323,薛振,50.0
|
5 | 2009-05-11 | 法定代表人变更 |
薛震
|
薛振
|
6 | 2007-06-13 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***9323,薛震,100.0,***6321,李恩忠,100.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李建,50.0( - 99.46369% ),***9323,薛震,50.0,***6321,李恩忠,100.0
|