序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付长营 | 50% | 600.0万人民币 |
2 | 闫增玉 | 25% | 300.0万人民币 |
3 | 闫增金 | 25% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付长营
|
|
2 |
付秋元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-01-04公司设监事一人由股东聘任产生,本公司监事由付秋元担任。
|
2 | 2019-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振杰 [退出]
|
付秋元 [新增]
|
3 | 2017-02-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
岳瑜 备案手机:*****
|
4 | 2017-02-09 | 财务负责人 |
|
岳瑜
|
5 | 2015-07-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-08-05~2015-08-04
|
2005-08-05~2035-08-04
|