序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李光耀 | 100% | 5200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉山
|
|
2 |
李光耀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 投资人(股权)变更 |
李玉山 出资 5188万人民币; [退出]李光耀 出资 12万人民币;
|
李光耀 出资 5200( + 43233.33333% )万人民币;
|
2 | 2022-05-19 | 经营期限 |
2006年1月9日 至 2026年1月8日
|
2006年1月9日 至 长期
|
3 | 2022-05-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光耀
|
李光耀
|
5 | 2022-05-19 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李玉山 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-11-26 | 章程备案 |
无
|
2021-11-25重新制定公司章程,加入党建信息
|
7 | 2021-04-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金生 [退出]
|
李光耀 [新增]
|
9 | 2021-04-20 | 注册资本变更 |
5188万人民币
|
5200.000000万人民币( + 0.2313% )
|
10 | 2021-04-20 | 投资人(股权)变更 |
李玉山 出资 5188万人民币;
|
李玉山 出资 5188万人民币;李光耀 出资 12万人民币; [新增]
|