序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹振河 | 100% | 140.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹振河
|
|
2 |
寇全军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 法定代表人变更 |
么锦随
|
尹振河
|
2 | 2021-08-10 | 经营期限 |
2014年3月14日 至 2024年3月13日
|
2014年3月14日 至 长期
|
3 | 2021-08-10 | 联络员备案 |
么锦随 *** 备案手机:***
|
尹振河 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
么锦随 [退出]
|
尹振河 [新增]
|
5 | 2021-08-10 | 投资人(股权)变更 |
么锦随 出资 140万人民币; [退出]
|
尹振河 出资 140万人民币; [新增]
|
6 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
么翠领 [退出]
|
寇全军 [新增]
|
7 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
井阳阳 [退出]
|
么锦随 [新增]
|
8 | 2018-04-26 | 投资人(股权)变更 |
井阳阳 出资 140万人民币; [退出]
|
么锦随 出资 140万人民币; [新增]
|
9 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
么锦随 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
么瑞领 [退出]
|
么翠领 [新增]
|