序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 市场主体类型变更 |
外商投资企业分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
2 | 2021-03-11 | 负责人变更 |
李洪波 [退出]
|
赵彬 [新增]
|
3 | 2019-07-05 | 负责人变更 |
李振杰 [退出]
|
李洪波 [新增]
|
4 | 2018-07-23 | 负责人变更 |
杨素颖 [退出]
|
李振杰 [新增]
|
5 | 2018-01-22 | 财务负责人 |
无
|
陈永华
|
6 | 2018-01-22 | 负责人变更 |
雷金波 [退出]
|
杨素颖 [新增]
|
7 | 2018-01-22 | 联络员备案 |
赵彬 备案手机:*****
|
袁方 备案手机:*****
|