序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中太建设集团股份有限公司 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 李玉芬 | 49% | 2450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉芬
|
|
2 |
赵彪
|
|
3 |
李宝盈
|
|
4 |
王振强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-28章程修正案备案
|
2 | 2019-10-30 | 投资人(股权)变更 |
张东亮 出资 2450万人民币; [退出]中太建设集团股份有限公司 出资 2550万人民币;
|
李玉芬 出资 2450万人民币; [新增]中太建设集团股份有限公司 出资 2550万人民币;
|
3 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张东亮 [退出]
|
李玉芬 [新增]
|
4 | 2019-10-30 | 法定代表人变更 |
张东亮
|
李玉芬
|
5 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宝盈赵彪张东亮 [退出]
|
李玉芬 [新增]李宝盈赵彪
|
6 | 2017-06-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-07股东认缴出资时间
|