序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨春长 | 49.5% | 297.0万人民币 |
2 | 杨振林 | 25% | 150.0万人民币 |
3 | 赵小新 | 17.16667% | 103.0万人民币 |
4 | 寇俊峰 | 8.33333% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨春长
|
|
2 |
杨振林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李法乐 [退出]
|
杨振林 [新增]
|
2 | 2016-04-22 | 投资人(股权)变更 |
杨春长;寇俊峰;李法乐; [退出]赵小新;
|
杨春长;寇俊峰;杨振林; [新增]赵小新;
|
3 | 2016-04-22 | 股东(****起人)认缴出资额 |
寇俊峰 出资 50万人民币;李法乐 出资 150万人民币;杨春长 出资 297万人民币;赵小新 出资 103万人民币;
|
寇俊峰 出资 50万人民币;杨振林 出资 150万人民币;杨春长 出资 297万人民币;赵小新 出资 103万人民币;
|
4 | 2016-04-22 | 监事备案 |
李法乐 [退出]
|
杨振林 [新增]
|
5 | 2015-04-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-05-18~2015-05-17
|
2005-05-18~2025-05-17
|
6 | 2014-03-31 | 经营范围变更 |
市政公用工程总承包(叁级,在资质证承包工程范围内经营);房屋建筑(凭资质证经营)。
|
市政公用工程总承包(叁级,在资质证承包工程范围内经营);房屋建筑(凭资质证经营);钢结构工程专业承包叁级。
|
7 | 2013-04-23 | 其他事项备案 |
市政公用工程总承包(叁级,在资质证承包工程范围内经营)。
|
市政公用工程总承包(叁级,在资质证承包工程范围内经营);房屋建筑(凭资质证经营)。
|
8 | 2013-04-07 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,寇俊峰,50.0,***,杨春常,297.0,***,赵小新,103.0,***,李法乐,150.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,赵小新,103.0( + 106% ),***,李法乐,150.0,***,杨春长,297.0,***,寇俊峰,50.0
|
9 | 2013-04-07 | 法定代表人变更 |
杨春常
|
杨春长
|