序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于凯达 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于凯达
|
|
2 |
于佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-16第四章 第十一条 第五章 第十四条 第十八条
|
2 | 2020-01-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
马延波; [退出]
|
于凯达; [新增]
|
3 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郎丽炜 [退出]
|
于佳 [新增]
|
4 | 2020-01-17 | 投资人(股权)变更 |
马延波 出资 1000万人民币; [退出]
|
于凯达 出资 1000万人民币; [新增]
|
5 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马延波 [退出]
|
于凯达 [新增]
|
6 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
马延波
|
于凯达
|
7 | 2016-09-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-09-26第一章第二条..
|
8 | 2016-09-26 | 住所变更 |
廊坊市广阳区第八大街西区B区商业2-3-109
|
河北省廊坊市永清县城区益昌南路锦绣花园2号楼商业4号
|
9 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王磊 [退出]
|
郎丽炜 [新增]
|
10 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张磊 [退出]
|
马延波 [新增]
|