序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵娴 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 赵得龙 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵娴
|
|
2 |
赵得龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-25 | 清算组备案 |
无
|
负责人:赵娴;成员:赵娴;成员:赵德明;
|
2 | 2015-05-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-09-09~2014-08-19
|
2004-09-09~2035-08-19
|