序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 负责人变更 |
李雪 [退出]
|
张光磊 [新增]
|
2 | 2022-07-05 | 经营范围变更 |
财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险、经中国保监会批准的其他业务。
|
一般项目:许可项目:财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险;短期健康险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;经保险监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2018-09-17 | 负责人变更 |
张玉红 [退出]
|
李雪 [新增]
|
4 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
巩雪
|
5 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李朋 备案手机:*****
|
6 | 2009-10-27 | 其他事项备案 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:无,无,无
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:无,无,无
|
7 | 2009-10-27 | 名称变更 |
太平保险有限公司廊坊中心支公司
|
太平财产保险有限公司廊坊中心支公司
|