序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-08 | 负责人变更 |
王全保 [退出]
|
纪威 [新增]
|
2 | 2022-07-26 | 负责人变更 |
张东华 [退出]
|
王全保 [新增]
|
3 | 2017-06-08 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;代理保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年12月21日);经中国银行业监管部门批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;代理保险;经中国银行业监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-12-08 | 财务负责人 |
|
解用强
|
5 | 2016-12-08 | 负责人变更 |
刘晖 [退出]
|
张东华 [新增]
|
6 | 2016-12-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
解用强 备案手机:*****
|
7 | 2015-06-11 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;代理保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2013年12月21日);经中国银行业监管部门批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;代理保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年12月21日);经中国银行业监管部门批准的其他业务。
|