序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 财务负责人 |
徐淑红 ***
|
万通 ***
|
2 | 2021-12-08 | 负责人变更 |
聂亚平 [退出]
|
张粉娜 [新增]
|
3 | 2019-01-22 | 负责人变更 |
武静 [退出]
|
聂亚平 [新增]
|
4 | 2017-11-29 | 财务负责人 |
李景朝
|
徐淑红
|
5 | 2017-11-29 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;办理保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-06-24 | 财务负责人 |
|
李景朝
|
7 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
周楷舜 备案手机:*****
|
8 | 2015-04-17 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;银行卡业务;经中国银行业监督管理委员批准的其它业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;银行卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-04-17 | 负责人变更 |
于建兵 [退出]
|
武静 [新增]
|