序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马桂军 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 刘宾 | 49% | 2450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张洪影
|
|
2 |
马桂军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊市伟实商贸有限公司第六大街分公司
|
刘亦农 | 2011-01-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-29 | 联络员备案 |
刘宾 *** 备案手机:***
|
张洪影 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭宝岳 [退出]
|
马桂军 [新增]
|
3 | 2020-11-29 | 法定代表人变更 |
刘宾
|
张洪影
|
4 | 2020-11-29 | 章程备案 |
无
|
2020-11-23备案公司新章程
|
5 | 2020-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘宾 [退出]
|
张洪影 [新增]
|
6 | 2020-11-29 | 投资人(股权)变更 |
刘宾 出资 1650万人民币;郭宝岳 出资 1650万人民币; [退出]马桂军 出资 1700万人民币;
|
刘宾 出资 2450( + 48.48485% )万人民币;马桂军 出资 2550( + 50% )万人民币;
|
7 | 2020-07-31 | 联络员备案 |
曹苏一 *** 备案手机:***
|
刘宾 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-07-31 | 法定代表人变更 |
李佳彬
|
刘宾
|
9 | 2020-07-31 | 章程备案 |
无
|
2020-07-31备案新章程
|
10 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘宾 [退出]
|
郭宝岳 [新增]
|