序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李鹏 | 50% | 25万人民币 |
2 | 王羽飞 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘雁冰
|
|
2 |
李鹏
|
|
3 |
王羽飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-03 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李鹏;成员:王羽飞;
|
2 | 2016-10-10 | 法定代表人变更 |
沙聚中
|
刘雁冰
|
3 | 2015-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏 [退出]
|
沙聚中 [新增]
|
4 | 2015-11-11 | 章程备案 |
无
|
2015-11-10法定代表人及执行董事变更。
|
5 | 2015-11-11 | 董事备案 |
李鹏 [退出]
|
沙聚中 [新增]
|
6 | 2015-11-11 | 联络员备案 |
|
李鹏
|
7 | 2015-11-11 | 财务负责人 |
|
李会维
|
8 | 2015-11-11 | 法定代表人变更 |
李鹏
|
沙聚中
|