序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建辉 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建辉
|
|
2 |
李鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-22 | 经营范围变更 |
生产销售安装钢结构房屋、彩钢房屋;加工销售五金件、塑料件、穿线管;销售建筑材料、机械设备、高低压成套输配电设备、变压器、铜材、铝材、五金交电、电力金具、交通设施、灯具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产销售安装钢结构房屋、彩钢房屋、集成房屋、箱式房;加工销售五金件、塑料件、穿线管;销售建筑材料、机械设备、高低压成套输配电设备、变压器、铜材、铝材、五金交电、电力金具、交通设施、灯具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-08-16 | 地址变更 |
河北省廊坊市文安县史各庄镇口上村南
|
河北省廊坊市文安县兴隆宫镇大郭庄村
|
3 | 2018-12-19 | 投资人(股权)变更 |
李卫民 出资 2000万人民币; [退出]
|
刘建辉 出资 2000万人民币; [新增]
|
4 | 2018-12-19 | 地址变更 |
河北省廊坊市文安县兴隆宫镇温庄村
|
河北省廊坊市文安县史各庄镇口上村南
|
5 | 2018-12-19 | 法定代表人变更 |
李卫民
|
刘建辉
|
6 | 2018-12-19 | 联络员备案 |
李鹏 *** 备案手机:***
|
刘建辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李卫民 [退出]
|
刘建辉 [新增]
|
8 | 2016-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李卫民 [退出]
|
李鹏 [新增]
|
9 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
李鹏; [退出]
|
李卫民; [新增]
|
10 | 2016-09-30 | 法定代表人变更 |
李鹏
|
李卫民
|