序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王江波 | 30% | 15.0万人民币 |
2 | 辛培 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 李晨 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 莫前进 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李颢
|
|
2 |
辛培
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李颢
|
2 | 2018-05-18 | 法定代表人变更 |
|
李颢
|
3 | 2016-06-21 | 经营范围变更 |
|
室内健身服务、室内游泳。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
4 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
|
崔哲 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-21 | 财务负责人 |
|
刘晓红
|
6 | 2016-06-21 | 投资人(股权)变更 |
|
王江波;辛培;李晨;莫前进;
|
7 | 2016-06-21 | 股东(****起人)认缴出资额 |
|
李晨 出资 10万人民币;王江波 出资 15万人民币;莫前进 出资 10万人民币;辛培 出资 15万人民币;
|
8 | 2015-01-29 | 法定代表人变更 |
|
王江波
|
9 | 2015-01-29 | 投资人(股权)变更 |
|
王江波; [新增]辛培; [新增]李晨; [新增]莫前进; [新增]
|
10 | 2015-01-15 | 经营范围变更 |
|
室内健身服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|