序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 九通基业投资有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡学文
|
|
2 |
孟惊
|
|
3 |
林俐
|
|
4 |
郑彦丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆林 [退出]
|
郑彦丽 [新增]
|
2 | 2017-11-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年4月18日 至 2032年4月17日
|
2012年4月18日 至 长期
|
3 | 2017-11-09 | 监事备案 |
孟庆林 [退出]
|
郑彦丽 [新增]
|
4 | 2017-11-09 | 联络员备案 |
刘思远 备案手机:*****
|
吴皓 备案手机:*****
|
5 | 2016-07-01 | 经营范围变更 |
园区基础设施建设与管理;土地整理(法律、法规禁止的除外;法律、行政法规规定需取得行政许可的,未获批准前不得经营)*
|
园区产业服务;招商代理服务;园区基础设施基础建设与管理;土地整理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
6 | 2016-07-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘思远 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-01 | 财务负责人 |
|
周生旺
|