序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张光磊 | 250.0万人民币 | |
2 | 于世勇 | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于世勇
|
|
2 |
张光磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 地址变更 |
廊坊市广阳区万庄石油分院3号楼1单元301室
|
廊坊市广阳区新开路2-13号廊坊市新东翔创业孵化器有限公司内A区018号
|
2 | 2020-07-15 | 法定代表人变更 |
邸雪娇
|
于世勇
|
3 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邸雪娇 [退出]
|
于世勇 [新增]
|
4 | 2020-07-15 | 财务负责人 |
于世勇 ***
|
邸雪娇 ***
|
5 | 2019-10-29 | 经营范围变更 |
汽车租赁;普通货运;汽车美容(水洗车除外);汽车救援服务;汽车代驾服务;代办车辆保险业务;会议服务;销售:汽车及配件、汽车装具、消防设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车租赁;普通货运;长途客运;网络预约出租汽车服务;汽车美容(水洗车除外);汽车救援服务;汽车代驾服务;代办汽车年检、保险、过户、上牌手续;会议服务;销售:汽车及配件、汽车装具、消防设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-08-27 | 联络员备案 |
张光磊 *** 备案手机:***
|
邸雪娇 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-08-27 | 法定代表人变更 |
于世勇
|
邸雪娇
|
8 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于世勇 [退出]
|
邸雪娇 [新增]
|
9 | 2018-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李翠玲 [退出]
|
张光磊 [新增]
|
10 | 2018-10-19 | 投资人(股权)变更 |
李翠玲 出资 150万人民币; [退出]于世勇 出资 150万人民币;
|
张光磊 出资 400万人民币; [新增]于世勇 出资 400( + 166.66667% )万人民币;
|