序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于生全 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于生全
|
|
2 |
刘超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薄雯 [退出]
|
于生全 [新增]
|
2 | 2016-12-30 | 法定代表人变更 |
薄雯
|
于生全
|
3 | 2016-12-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
薄雯 出资 3万人民币;
|
于生全 出资 3万人民币;
|
4 | 2016-12-30 | 投资人(股权)变更 |
薄雯; [退出]
|
于生全; [新增]
|
5 | 2016-12-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-28法定代表人、执行董事
|
6 | 2016-12-30 | 董事备案 |
薄雯 [退出]
|
于生全 [新增]
|
7 | 2016-07-26 | 投资人(股权)变更 |
陈静玲; [退出]
|
薄雯; [新增]
|
8 | 2016-07-26 | 法定代表人变更 |
陈静玲
|
薄雯
|
9 | 2016-07-26 | 股东(****起人)认缴出资额 |
陈静玲 出资 3万人民币;
|
薄雯 出资 3万人民币;
|
10 | 2016-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王芳芳 [退出]
|
刘超 [新增]
|