序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯继蒙 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯继蒙
|
|
2 |
赵延楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯继蒙 [退出]
|
赵延楠 [新增]
|
2 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵延楠 [退出]
|
冯继蒙 [新增]
|
3 | 2020-09-22 | 法定代表人变更 |
赵延楠
|
冯继蒙
|
4 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄雅楠 [退出]
|
冯继蒙 [新增]
|
5 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯继蒙 [退出]
|
赵延楠 [新增]
|
6 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
冯继蒙
|
赵延楠
|
7 | 2019-11-25 | 经营范围变更 |
会计咨询服务;代理记账;代办报税;代办工商税务登记;企业管理咨询服务;广告设计、制作;销售:办公用品;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
会计咨询服务;代理记账;代办报税;代办工商税务登记;企业管理咨询服务;广告设计、制作;销售:办公用品、日用百货、五金电料、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高琳燕 [退出]
|
黄雅楠 [新增]
|