序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊
|
|
2 |
王秋垒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国胜 [退出]
|
王秋垒 [新增]
|
2 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-12减少股东,减少注册资金
|
3 | 2021-07-13 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
200.000000万人民币( - 33.33333% )
|
4 | 2021-07-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-07-13 | 投资人(股权)变更 |
闫书梅 出资 100万人民币; [退出]王俊 出资 200万人民币;
|
王俊 出资 200万人民币;
|
6 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫书梅 [退出]
|
王俊 [新增]
|
7 | 2021-04-08 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
300.000000万人民币( + 200% )
|
8 | 2021-04-08 | 投资人(股权)变更 |
闫书梅 出资 100万人民币;
|
闫书梅 出资 100万人民币;王俊 出资 200万人民币; [新增]
|
9 | 2021-04-08 | 章程备案 |
无
|
2021-04-02增加股东,增加注册资金
|
10 | 2021-04-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|