序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新奥文化产业****展有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张丽娜
|
|
2 |
郜志新
|
|
3 |
王曦
|
|
4 |
邹晓俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王曦郜志新金永生 [退出]
|
张丽娜 [新增]王曦郜志新
|
2 | 2019-09-20 | 联络员备案 |
宫涛 *** 备案手机:***
|
熊永明 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宫涛 [退出]
|
邹晓俊 [新增]
|
4 | 2019-09-20 | 法定代表人变更 |
金永生
|
张丽娜
|
5 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郜志新赵胜利 [退出]王曦
|
郜志新金永生 [新增]王曦
|
6 | 2018-04-08 | 法定代表人变更 |
赵胜利
|
金永生
|
7 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郜志新 [退出]
|
宫涛 [新增]
|
8 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙琦 [退出]王曦赵胜利
|
郜志新 [新增]赵胜利王曦
|
9 | 2017-04-12 | 投资人(股权)变更 |
新奥文化产业****展有限公司 出资 4000万人民币;孙琦 出资 1000万人民币; [退出]
|
新奥文化产业****展有限公司 出资 5000( + 25% )万人民币;
|
10 | 2017-04-12 | 章程备案 |
无
|
2017-04-11
|