序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新能能源有限公司 | 100% | 1100.808000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张晓阳
|
|
2 |
宗波
|
|
3 |
张浩
|
|
4 |
刘建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-15 | 经营范围变更 |
能源化工技术开****、技术推广、技术咨询、技术服务,能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;建筑工程施工、市政道路工程施工、架线和管道工程施工、电气设备安装工程施工、装饰装修工程施工、园林绿化工程施工;物业服务;型材加工;劳务派遣;货物及技术进出口;企业管理咨询服务;安全咨询服务;工程咨询服务;运行维护服务;节能工程项目技术推广服务;合同能源管理;软件服务;信息处理和存储支持服务;生产过程控制和优化技术的研****和服务;信息技术产品的研****和服务;智能产品的技术开****和服务。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);物业管理;销售代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;安全咨询服务;工程管理服务;运行效能评估服务;节能管理服务;合同能源管理;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗学文 [退出]
|
张晓阳 [新增]
|
3 | 2022-09-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-09-14章程修正案备案
|
4 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董玉武 [退出]
|
刘建军 [新增]
|
5 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于建潮 [退出]张晓阳刘建军 [退出]
|
张浩 [新增]张晓阳宗波 [新增]
|
6 | 2022-09-15 | 法定代表人变更 |
于建潮
|
张晓阳
|
7 | 2020-11-13 | 经营范围变更 |
能源化工技术开****、技术推广、技术咨询、技术服务,能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;建筑工程施工、市政道路工程施工、架线和管道工程施工、电气设备安装工程施工、装饰装修工程施工、园林绿化工程施工;物业服务;型材加工;劳务派遣;货物及技术进出口;企业管理咨询服务;安全咨询服务;工程咨询服务;运行维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
能源化工技术开****、技术推广、技术咨询、技术服务,能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务;机械设备维修;建筑工程施工、市政道路工程施工、架线和管道工程施工、电气设备安装工程施工、装饰装修工程施工、园林绿化工程施工;物业服务;型材加工;劳务派遣;货物及技术进出口;企业管理咨询服务;安全咨询服务;工程咨询服务;运行维护服务;节能工程项目技术推广服务;合同能源管理;软件服务;信息处理和存储支持服务;生产过程控制和优化技术的研****和服务;信息技术产品的研****和服务;智能产品的技术开****和服务。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-11-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-13章程修正案
|
9 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛建保 [退出]王法齐 [退出]于建潮
|
刘建军 [新增]张晓阳 [新增]于建潮
|
10 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董玉武
|
董玉武
|