序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李铁 | 95% | 95万人民币 |
2 | 李国江 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊涛
|
|
2 |
李铁
|
|
3 |
李国江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-03-01同意全面修改公司章程,并通过章程修正案。
|
2 | 2021-03-02 | 法定代表人变更 |
李铁
|
李俊涛
|
3 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李俊涛
|
4 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国江
|
李国江
|
5 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
李国志
|
李铁
|
6 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李国志 [退出]
|
李铁 [新增]
|
7 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-12同意全面修改公司章程,并通过章程修正案。
|
8 | 2020-11-16 | 投资人(股权)变更 |
李国江 出资 5万人民币;李国志 出资 95万人民币; [退出]
|
李国江 出资 5万人民币;李铁 出资 95万人民币; [新增]
|
9 | 2018-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-01章程修正案
|
10 | 2018-03-15 | 财务负责人 |
|
宋海波 ***
|