序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾天月 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李佳俊 [退出]
|
贾天月 [新增]
|
2 | 2021-08-13 | 投资人(股权)变更 |
李佳俊 出资 100万人民币; [退出]
|
贾天月 出资 100万人民币; [新增]
|
3 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
李佳俊
|
贾天月
|
4 | 2021-08-13 | 联络员备案 |
李佳俊 *** 备案手机:***
|
贾天月 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-12第四章 第十一条;第五章 第十四条;第五章 第十七条
|
6 | 2021-07-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-19第一章第三条
|
7 | 2021-07-21 | 地址变更 |
河北省廊坊市永清县府东街226号
|
河北省廊坊市永清经济技术开****区王佃庄村(乐谷众创空间126室)
|
8 | 2021-02-07 | 法定代表人变更 |
李万江
|
李佳俊
|
9 | 2021-02-07 | 财务负责人 |
梁树彬 ***
|
孟娅 ***
|
10 | 2021-02-07 | 联络员备案 |
李晓锋 *** 备案手机:***
|
李佳俊 *** 备案手机:***
|