序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李楠 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 财务负责人 |
姚荣兰 ***
|
韩兴 ***
|
2 | 2020-12-02 | 联络员备案 |
刘起进 *** 备案手机:***
|
李楠 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-02 | 投资人变更 |
刘伟 出资额:50万人民币; 出资方式:个人财产出资 [退出]
|
李楠 出资额:50.000000万人民币; 出资方式:个人财产出资 [新增]
|
4 | 2019-04-29 | 经营范围变更 |
网络文化服务。
|
网络文化服务;销售食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-06-29 | 出资方式变更 |
出资方式:个人财产出资刘起进 出资额:50万人民币;
|
出资方式:个人财产出资刘伟 出资额:50.0000万人民币;
|
6 | 2016-06-29 | 投资人变更 |
刘起进 出资额:50万人民币; 出资方式:个人财产出资 [退出]
|
刘伟 出资额:50.0000万人民币; 出资方式:个人财产出资 [新增]
|
7 | 2016-03-04 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘起进 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-03-04 | 财务负责人 |
|
姚荣兰
|
9 | 2014-04-16 | 投资人变更 |
万人民币 [退出]
|
50.0000万人民币 [新增]
|
10 | 2014-04-16 | 出资方式变更 |
出资方式:个人财产出资出资额:30万人民币;
|
出资方式:个人财产出资出资额:50.0000万人民币;
|