序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董浩 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董浩
|
|
2 |
尹东艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 财务负责人 |
王林 ***
|
高法 ***
|
2 | 2022-06-13 | 法定代表人变更 |
李金琢
|
董浩
|
3 | 2022-06-13 | 投资人(股权)变更 |
李金琢 出资 200万人民币; [退出]
|
董浩 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于世洋 [退出]
|
尹东艳 [新增]
|
5 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金琢 [退出]
|
董浩 [新增]
|
6 | 2022-06-13 | 经营期限 |
2013年7月15日 至 2023年7月14日
|
2013年7月15日 至 2043年7月14日
|
7 | 2022-06-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李金琢; [退出]
|
董浩; [新增]
|
8 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
李金琢 *** 备案手机:***
|
董浩 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-04-14 | 投资人(股权)变更 |
曹宽 出资 100万人民币; [退出]
|
李金琢 出资 200.000000万人民币; [新增]
|
10 | 2020-04-14 | 财务负责人 |
|
王林 ***
|