序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪升 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 王臻臻 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洪升
|
|
2 |
王臻臻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 经营范围变更 |
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务;市场调查;市场管理服务;物业管理服务;会议及展览服务;医疗、医药咨询服务;策划创意服务;办公服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务;市场调查;市场管理服务;物业管理服务;会议及展览服务;医疗、医药咨询服务;策划创意服务;办公服务;化工产品(不含许可类化工产品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-06-17 | 经营范围变更 |
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务;市场调查;市场管理服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务;市场调查;市场管理服务;物业管理服务;会议及展览服务;医疗、医药咨询服务;策划创意服务;办公服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-11-06 | 经营范围变更 |
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
营养健康咨询服务、体育运动训练指导服务;市场调查;市场管理服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-04-18 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
100.0000万人民币( + 900% )
|
5 | 2017-04-18 | 投资人(股权内部转让)备案 |
李洪升 出资 9.9万人民币;王臻臻 出资 0.1万人民币;
|
李洪升 出资 99( + 900% )万人民币;王臻臻 出资 1( + 900% )万人民币;
|