序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟淑珍 | 234.0万人民币 | |
2 | 邵飞 | 216.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟淑珍
|
|
2 |
邵飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-19 | 经营期限 |
2013年3月28日 至 2018年3月27日
|
2013年3月28日 至 2028年3月27日
|
2 | 2014-07-29 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.0000万人民币( + 900% )
|