序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 可彬彬 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 李晖 | 37.5% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何之
|
|
2 |
李晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
何之
|
2 | 2022-03-14 | 联络员备案 |
|
何之 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-03-14 | 经营期限 |
|
2011年7月13日 至 2026年7月12日
|
4 | 2022-03-14 | 法定代表人变更 |
|
何之
|
5 | 2016-09-20 | 财务负责人 |
|
于淑月
|
6 | 2016-09-20 | 联络员备案 |
|
可彬彬 备案手机:*****
|
7 | 2015-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李晖 [新增]
|
8 | 2015-03-18 | 法定代表人变更 |
|
可彬彬
|
9 | 2015-03-18 | 投资人(股权)变更 |
|
李晖; [新增]可彬彬; [新增]
|
10 | 2015-03-18 | 监事备案 |
|
李晖 [新增]
|