序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-31 | 负责人变更 |
郭立红 [退出]
|
于宝国 [新增]
|
2 | 2018-11-01 | 负责人变更 |
李玉勇 [退出]
|
郭立红 [新增]
|
3 | 2018-07-02 | 负责人变更 |
于宝国 [退出]
|
李玉勇 [新增]
|
4 | 2017-06-15 | 经营范围变更 |
销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、保健食品**
|
销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、保健食品;一类不需要审批的、二类医疗器械销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-04-13 | 经营范围变更 |
销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)(有效期至2018年8月12日)**
|
销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、保健食品**
|
6 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
于宝国 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-13 | 财务负责人 |
|
马建华
|