序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐恩厚 | 98.33333% | 2950万人民币 |
2 | 王秀华 | 1.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田占富
|
|
2 |
王秀华
|
|
3 |
齐恩厚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 法定代表人变更 |
彭秀军
|
田占富
|
2 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭秀军 [退出]
|
田占富 [新增]
|
3 | 2021-03-18 | 法定代表人变更 |
齐恩厚
|
彭秀军
|
4 | 2021-03-18 | 联络员备案 |
冯俊娇 *** 备案手机:***
|
王宝胜 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐恩厚 [退出]
|
彭秀军 [新增]
|
6 | 2015-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王宝胜 [退出]
|
王秀华 [新增]
|
7 | 2015-11-06 | 联络员备案 |
|
冯俊娇
|
8 | 2015-11-06 | 投资人(股权)变更 |
王宝胜 出资 50万人民币; [退出]齐恩厚 出资 2950万人民币;
|
王秀华 出资 50.0000万人民币; [新增]齐恩厚 出资 2950万人民币;
|
9 | 2015-11-06 | 监事备案 |
王宝胜 [退出]
|
王秀华 [新增]
|
10 | 2014-10-22 | 注册资本(金)变更 |
1000万人民币
|
3000.0000万人民币( + 200% )
|