序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏彦文 | 100% | 1710.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏彦文
|
|
2 |
付世成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 章程备案 |
无
|
2022-08-01营业期限
|
2 | 2022-08-01 | 经营期限 |
2003年9月8日 至 2023年9月7日
|
2003年9月8日 至 长期
|
3 | 2016-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何铁龙 [退出]
|
付世成 [新增]
|
4 | 2016-01-11 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2016-01-11 | 监事备案 |
何铁龙 [退出]
|
付世成 [新增]
|
6 | 2016-01-11 | 投资人(股权)变更 |
徐爱兵; [退出]何铁龙; [退出]苏彦文;卢瑞双; [退出]张锦琢; [退出]赵丙戌; [退出]
|
苏彦文;
|
7 | 2016-01-11 | 财务负责人 |
|
苏彦文
|
8 | 2016-01-11 | 股东(****起人)认缴出资额 |
何铁龙 出资 31.25万人民币;卢瑞双 出资 31.25万人民币;张锦琢 出资 31.25万人民币;徐爱兵 出资 31.25万人民币;苏彦文 出资 62.5万人民币;赵丙戌 出资 12.5万人民币;
|
苏彦文 出资 1710万人民币;
|
9 | 2016-01-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
徐爱兵; [退出]何铁龙; [退出]苏彦文;卢瑞双; [退出]张锦琢; [退出]赵丙戌; [退出]
|
苏彦文;
|
10 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
苏彦文 备案手机:*****
|