序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 正大投资股份有限公司 | 100% | 4486.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨震
|
|
2 |
于建平
|
|
3 |
杨森源
|
|
4 |
谢毅
|
|
5 |
段佩财
|
|
6 |
仇恒哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 董事备案 |
杨森源谢毅吕攀 [退出]冷松 [退出]于建平
|
谢毅杨森源杨震 [新增]于建平段佩财 [新增]
|
2 | 2021-03-25 | 法定代表人变更 |
于建平
|
杨震
|
3 | 2018-11-05 | 经营范围变更 |
对饲料加工项目工程建设的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
饲料生产、销售;收购饲料生产用玉米、小麦(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-03-06 | 法定代表人变更 |
周永顺
|
于建平
|
5 | 2018-03-06 | 董事备案 |
谢毅谭华祥 [退出]杨森源周永顺 [退出]
|
杨森源谢毅吕攀 [新增]冷松 [新增]于建平 [新增]
|
6 | 2018-03-06 | 监事备案 |
张志明 [退出]
|
仇恒哲 [新增]
|
7 | 2016-11-02 | 董事备案 |
周永顺魏启响 [退出]杨森源谢毅杨秀涛 [退出]
|
谢毅周永顺谭华祥 [新增]杨森源
|
8 | 2016-11-02 | 注册资本(金)变更 |
2500.0000万人民币
|
4486.0000万人民币( + 79.44% )
|
9 | 2016-11-02 | 投资人(股权)变更 |
正大(中国)投资有限公司 出资 2500.0000万人民币
|
正大(中国)投资有限公司 出资 4486.0000万人民币
|
10 | 2016-11-02 | 投资总额变更 |
6000.0000万人民币
|
11215.0000万人民币( + 86.91667% )
|