序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西展宇新能源股份有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王素
|
|
2 |
徐可
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 法定代表人变更 |
黄志远
|
王素
|
2 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
迟永昕 [退出]
|
徐可 [新增]
|
3 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄志远 [退出]
|
王素 [新增]
|
4 | 2022-01-11 | 联络员备案 |
黄志远 *** 备案手机:***
|
王素 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-08-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2020-08-11 | 投资人(股权)变更 |
江西展宇光伏科技有限公司 出资 300万人民币; [退出]
|
江西展宇新能源股份有限公司 出资 300.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
张国强 *** 备案手机:***
|
黄志远 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
卢长兵
|
黄志远
|
9 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢长兵 [退出]
|
黄志远 [新增]
|
10 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
逯晓娅 [退出]
|
迟永昕 [新增]
|