序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王俊红 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 常金军 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊红
|
|
2 |
常玉婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 法定代表人变更 |
常金军
|
王俊红
|
2 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常金军 [退出]
|
王俊红 [新增]
|
3 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常金军 [退出]
|
常玉婷 [新增]
|
4 | 2021-01-14 | 法定代表人变更 |
王俊红
|
常金军
|
5 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊红 [退出]
|
常金军 [新增]
|
6 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊红
|
王俊红
|
7 | 2018-01-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年1月31日 至 2018年1月30日
|
2008年1月31日 至 2028年1月30日
|
8 | 2016-10-11 | 注册资本(金)变更 |
5万人民币
|
500.0000万人民币( + 9900% )
|
9 | 2016-10-11 | 股东(****起人)认缴出资额 |
常金军 出资 1万人民币;王俊红 出资 4万人民币;
|
常金军 出资 100万人民币;王俊红 出资 400万人民币;
|
10 | 2016-10-11 | 投资人(股权)变更 |
常金军;王俊红;
|
常金军;王俊红;
|