序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊珑 | 100% | 1130.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊珑
|
|
2 |
张世桥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-13 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李俊珑;成员:张世桥;
|
2 | 2016-05-13 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李俊珑;成员:张世桥;
|
3 | 2016-01-11 | 其他事项备案 |
范素梅 出资 830万人民币;范二刚 出资 300万人民币;
|
李俊珑 出资 1130万人民币;
|
4 | 2016-01-11 | 财务负责人 |
|
金雪荣
|
5 | 2016-01-11 | 法定代表人变更 |
范二刚
|
李俊珑
|
6 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
金雪荣 备案手机:*****
|
7 | 2016-01-11 | 住所变更 |
武邑县东风西路
|
武邑县圈头乡史河沿村村西
|
8 | 2016-01-11 | 投资人(股权)变更 |
范素梅; [退出]范二刚; [退出]
|
李俊珑; [新增]
|
9 | 2016-01-11 | 股东(****起人)认缴出资额 |
范二刚 出资 300万人民币;范素梅 出资 830万人民币;
|
李俊珑 出资 1130万人民币;
|
10 | 2016-01-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年12月6日 至 2015年12月5日
|
2005年12月6日 至 2035年12月5日
|